Informazioni su ARIES Asset Advisors SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ARIES Asset Advisors SA
- ARIES Asset Advisors SA con sede a Zug è una Società anonima nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito». ARIES Asset Advisors SA è attiva.
- La dirigenza dell’azienda ARIES Asset Advisors SA fondata il 19.06.2008 è composta da una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 15.02.2022.
- ARIES Asset Advisors SA è iscritta nel cantone ZG con l’IDI CHE-114.361.781.
- 21 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Alpine Outlaw GmbH, ARIES Alternative Advisors AG, axiol GmbH.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.06.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.032.296-3
IDI/IVA
CHE-114.361.781
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung und Unterstützung von Finanzberatern, Vermögensverwaltern und Anlageberatern sowie institutionellen Anlegern; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HBM Kerdos AG | Baar | 25.06.2008 | 13.04.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ARIES Asset Advisors SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005405815, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ARIES Asset Advisors SA, in Zug, CHE-114.361.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921390).
Domizil neu:
Chamerstrasse 175, 6300 Zug.
Numero di pubblicazione: HR02-1004921390, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ARIES Asset Advisors SA, in Zug, CHE-114.361.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, S.0, Publ. 2552923).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug.
Numero di pubblicazione: 2552923, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ARIES Asset Advisors SA, in Zug, CHE-114.361.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2095619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist, Emanuel, von Sulz AG, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reynolds, Michael William, kanadischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vancouver (CA), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.