Informazioni su Arcinvest AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Arcinvest AG
- Arcinvest AG ha sede a Zug ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Servizi per banche e istituti di credito».
- L’azienda è stata costituita nel 09.09.2011.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.03.2017, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-342.800.054.
- Oltre all’azienda Arcinvest AG sono iscritte 189 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: 4sports & Entertainment AG, 4sports Hockey AG, A. Fux AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.09.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.036.072-0
IDI/IVA
CHE-342.800.054
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Beratungsdienstleistungen, vor allem in den Bereichen Anlagestrategien, Finanz- und Investmentberatung sowie Finanzplanung, Halten und Verwalten von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Arcinvest Ltd.
- Arcinvest SA
- Arcinvest Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Arcinvest AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3426943, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Arcinvest AG, in Baar, CHE-342.800.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514729).
Statutenänderung:
20.03.2017.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Arcinvest SA) (Arcinvest Ltd.).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 176, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, per Fax oder per E-Mail. Mitteilungen an die Inhaberaktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern dem Verwaltungsrat sämtliche Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen, per Fax oder per E-Mail an deren zuletzt bekannt gegebene Adresse. [Mit Statutenänderung vom 20.03.2017 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Armand, von Eglisau, in Lachen, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2514729, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Arcinvest AG, in Baar, CHE-342.800.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, Publ. 6334620).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Armand, von Eglisau, in Lachen, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Baar].
Numero di pubblicazione: 6334620, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Arcinvest AG (Arcinvest SA) (Arcinvest Ltd), in Baar, CH-170.3.036.072-0, Zugerstrasse 76B, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.09.2011.
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen, vor allem in den Bereichen Anlagestrategien, Finanz- und Investmentberatung sowie Finanzplanung, Halten und Verwalten von Beteiligungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Preisig, Karl, von Schwellbrunn, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ineichen, Armand, von Eglisau, in Baar, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.