Indirizzo
c/o KENDRIS AG
Gotthardstrasse 26
6300 Zug
Informazioni su Alster Investments AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Alster Investments AG
- Alster Investments AG è una Società anonima con sede a Zug. Alster Investments AG appartiene al settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Alster Investments AG fondata il 28.06.2021 è composta da 4 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 29.01.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della azienda è CHE-171.850.225.
- Oltre all’azienda Alster Investments AG sono iscritte 337 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: 1. suscap ag, 2. suscap ag, 2A Chrystal Capital AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Erika Valery Emilie Waterhouse,
Dominik Riepl,
Cecilia Stenberg,
Thomas Olivier Narbel
i più recenti aventi diritto di firma
Erika Valery Emilie Waterhouse,
Dominik Riepl,
Cecilia Stenberg,
Thomas Olivier Narbel
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.06.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.046.007-6
IDI/IVA
CHE-171.850.225
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von in- und ausländischen Finanzanlagen aller Art und von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen sowie die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für nahestehende Gesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Alster Investments SA
- Alster Investments Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alster Investments AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005946262, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Alster Investments AG, in Zug, CHE-171.850.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805206).
Domizil neu:
c/o KENDRIS AG, Gotthardstrasse 26, 6300 Zug.
Numero di pubblicazione: HR02-1005805206, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Alster Investments AG, in Zug, CHE-171.850.225, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauron, Yvan, von Bois-d'Amont, in Gryon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waterhouse, Erika, von Vuadens, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005235392, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Alster Investments AG (Alster Investments SA) (Alster Investments Ltd), in Zug, CHE-171.850.225, c/o KENDRIS AG, Baarerstrasse 112, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von in- und ausländischen Finanzanlagen aller Art und von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen sowie die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für nahestehende Gesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Riepl, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauron, Yvan, von Bois-d'Amont, in Gryon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Narbel, Thomas, von Vuarrens, in Echichens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stenberg, Cecilia, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.