Auskünfte zu Frellent SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Frellent SA
- Frellent SA mit Sitz in Territet ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen». Frellent SA ist aktiv.
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 03.05.2005.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 06.05.2021 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die gemeldete UID ist CHE-112.342.318.
- An der gleichen Adresse wie Frellent SA sind 6 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Althea Valor SA, ARCALD Sàrl, AXIBAT SA en liquidation concordataire.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
03.05.2005
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Montreux
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.1.043.894-2
UID/MWST
CHE-112.342.318
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Opérations mobilières et immobilières.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Hervest Fiduciaire SA | Lausanne | 13.06.2008 | 04.06.2012 | |
Ametis Conseils SA en liquidation | Lausanne | 10.05.2005 | 12.06.2008 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Frellent SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005172219, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Frellent SA, à Montreux, CHE-112.342.318 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 28.04.2021. Les 100 actions au porteur de CHF 1'000 sont converties en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Nouvelles formes des communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. La disposition statutaire relative à la reprise de biens envisagée est abrogée conformément à l'article 628 al. 4 CO.
Publikationsnummer: 6704216, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Frellent SA, à Montreux, CH-550-1043894-2, opérations mobilières et immobilières (FOSC du 13.08.2009, p. 20/5195750). Statuts modifiés le 10 mai 2012.
Communications aux actionnaires:
par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par écrit ou par courriel si tous les actionnaires sont connus. Selon déclaration du 10 mai 2012, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Hervest Fiduciaire SA (CH-550-0055952-3) n'est plus organe de révision.
Publikationsnummer: 5195750, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Frellent SA, à Montreux, CH-550-1043894-2, opérations mobilières et immobilières (FOSC du 26.01.2009, p. 21/4845326). Corminboeuf David n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Le président, Vuadens Marc, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.