Auskünfte zu ARCALD Sàrl
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber ARCALD Sàrl
- ARCALD Sàrl hat den Sitz in Territet und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros».
- Im Management sind 2 aktive Personen eingetragen.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 07.03.2018, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Im Handelsregister ist die Firma ARCALD Sàrl unter UID CHE-113.621.850 eingetragen.
- An der gleichen Adresse wie ARCALD Sàrl sind 6 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Althea Valor SA, AXIBAT SA en liquidation concordataire, Axion Import-Export SA.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
10.05.2007
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Montreux
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.1.050.457-0
UID/MWST
CHE-113.621.850
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Conseil, projets et réalisations en matière d'urbanisme et d'architecture, d'architecture d'intérieur et de design de mobilier.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: ARCALD Sàrl
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 4097375, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
ARCALD Sàrl, à Montreux, CHE-113.621.850 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Bonzon Bernard n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) de l'associée Foncivalor SA est le (CHE-113.422.121). Signature individuelle est conférée à Baconnier Thierry, de Saint-Ursanne, à Ollon, gérant.
Publikationsnummer: 6413852, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
ARCALD Sàrl, à Montreux, CH-550-1050457-0, conseil, projets et réalisations en matière d'urbanisme et d'architecture (FOSC du 14.01.2011, p. 17/5986864). Delacrétaz Alexandra, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 10 parts de CHF 1'000 à Foncivalor SA (CH-550-1049498-9), qui détient désormais 20 parts de CHF 1'000. Signature individuelle est conférée à Bonzon Bernard, d'Ormont-Dessous, à Ollon, gérant.
Publikationsnummer: 5986864, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
ARCALD Sàrl, à Montreux, CH-550-1050457-0, conseil, projets et réalisations en matière d'urbanisme et d'architecture (FOSC du 06.07.2007, p. 20/4012502). Statuts modifiés le 21 décembre 2010.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Le capital social de CHF 20'000 se compose maintenant de 20 parts sociales de CHF 1'000. Delacrétaz Alexandra, maintenant à Vouvry, et Foncivalor SA (CH-550-1049498-9), maintenant à Villars-sur-Glâne, détiennent désormais chacune 10 parts de CHF 1'000.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 21 décembre 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.