Renseignements sur Lukas Hornscheidt-Schrittwieser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lukas Hornscheidt-Schrittwieser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005968840, Registre du commerce Zurich, (20)
Technokrat GmbH, in Schlieren, CHE-168.076.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005029889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser, Noah, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hornscheidt-Schrittwieser, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mugioiu, Dan, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wegmann, Markus Christian, von Küsnacht (ZH), in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005029889, Registre du commerce Zurich, (20)
Technokrat GmbH, in Dietikon, CHE-168.076.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4201035).
Statutenänderung:
23.10.2020.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Unterrohrstrasse 5, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen, insbesondere im Engineering;
Produktion, Handel mit sowie Verkauf von elektronischen Produkten aller Art;
Entwicklung und Verkauf von Software;
Anbieten und Betreiben von Online-Plattformen sowie dem Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hornscheidt-Schrittwieser, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Schrittwieser, Lukas, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wegmann, Markus Christian, von Küsnacht (ZH), in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Sarnen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4201035, Registre du commerce Zurich, (20)
Technokrat GmbH, in Dietikon, CHE-168.076.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3753835).
Statutenänderung:
17.04.2018.
Domizil neu:
Riedstrasse 14, 8953 Dietikon.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsser, Noah, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schrittwieser, Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.