Renseignements sur Alexandre Schmidt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alexandre Schmidt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005794424, Registre du commerce Berne, (36)
Flughafen Bern AG, in Bern, CHE-102.166.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2023, Publ. 1005738383).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stämpfli, Rudolf Dr., von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryf, Urs Martin, von Bannwil, in Kerzers, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuckschwerdt, Marcel, von Staufen, in Belp, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmidt, Alexandre, von Basel und Gampel-Bratsch, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, Patrik, von Aarwangen, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wucher, Andrea, von Zürich, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Biel/Bienne].
Numéro de publication: HR01-1005750341, Registre du commerce Berne, (36)
BelpmoosSolar AG, in Belp, CHE-426.285.013, Flugplatzstrasse 31, 3123 Belp, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.05.2023.
Weitere Adressen:
c/o BKW Energie AG, Viktoriaplatz 2, 3013 Bern.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Realisierung, den Betrieb und die Verwaltung einer Photovoltaik-Anlage. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben und veräussern und alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften Darlehen und andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, ob entgeltlich oder nicht.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich per Brief oder in elektronischer Form.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 01.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aleksieva, Margarita, von Liestal, in Remigen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryf, Urs Martin, von Bannwil, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Alexandre, von Basel und Gampel-Bratsch, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Daniel, von Lützelflüh, in Gwatt (Thun), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paparic, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Agriswil (Ried bei Kerzers), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005524797, Registre du commerce Berne, (36)
BM Dienste AG, in Belp, CHE-103.724.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühl, Beat, von Trubschachen, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Alexandre, von Basel, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Martin, von Rüegsau, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].