Renseignements sur Astrid Schild
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Astrid Schild
Participations
Dernières notifications FOSC pour Astrid Schild
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004978655, Registre du commerce Berne, (36)
Hotel Jungfraublick AG, in Lauterbrunnen, CHE-162.776.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, S.0, Publ. 1587465).
Firma neu:
Hotel Jungfraublick AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.09.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Lüthi Treuhand AG, Hauptstrasse 69, 3855 Brienz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Rolf, von Pfäffikon und Adliswil, in Wengen (Lauterbrunnen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick-Battaglia, Hanna, von Pfäffikon und Adliswil, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wengen (Lauterbrunnen), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Schild, Astrid, von Liesberg, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004614589, Registre du commerce Berne, (36)
Pro Senectute Region Interlaken, in Interlaken, CHE-100.667.104, Verein (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2938687).
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
c/o Hans Nyffenegger, Schulhausstrasse 56, 3800 Unterseen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Ruth, von Walzenhausen, in Interlaken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schild, Astrid, von Liesberg, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zobrist-Balmer, Magdalena, von Brienz (BE), in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffenegger, Hans, von Huttwil, in Unterseen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Kassier/Sekretär [bisher: in Interlaken];
Schütz-Lustenberger, Katja Alice, von Hasle (LU), in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stadler, Heinz, von Luzern, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schori, Martin, von Rapperswil (BE), in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4310693, Registre du commerce Berne, (36)
Lüthi Treuhand AG, in Brienz (BE), CHE-109.426.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2017, Publ. 3257783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertig, Daniel, von Rüderswil, in Bönigen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casagrande, Remo, von Brienz (BE), in Brienz BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schild, Astrid, von Iseltwald, in Schwanden b. Brienz (Schwanden bei Brienz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schwanden bei Brienz, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift].