Renseignements sur Dr. Florian Regli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Florian Regli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005774285, Registre du commerce Argovie, (400)
Terrado AG, in Baden, CHE-103.052.413, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2015, Publ. 2232829).
Statutenänderung:
17.05.2023.
Firma neu:
Daniel Notter & Partner AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Übernahme von Management- und Dienstleistungsfunktionen im Bereich der Personalberatung sowie Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 20.09.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 20.09.2000, von Herbert Notter, gemäss Vertrag vom 20.09.2000, 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der "Almobau AG", in Baden, im Werte von CHF 2'100'000.--, wofür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden. CHF 2'050'000.-- werden den allgemeinen Reserven der Gesellschaft zugewiesen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regli, Florian, von Wassen, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Notter, Herbert Bernhard, von Boswil, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Koradi, Pascal, von Neunforn, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005324812, Registre du commerce Berne, (36)
Helvecura Genossenschaft (Helvecura), in Bern, CHE-100.599.253, Genossenschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moll, Heinz Dr., von Niederbuchsiten, in Zollikofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Barbara Carola Dr., von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dahinden, Isabelle, von Weggis, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Regli, Florian, von Wassen, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichert, Christian, von Liestal, in Liebefeld (Köniz), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sarbach, Daniel, von Frutigen, in Steinhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4588514, Registre du commerce Argovie, (400)
Hilari Verwaltungs AG, bisher in Hergiswil NW, CH-160.3.000.749-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2007, S. 16, Publ. 4258664).
Gründungsstatuten:
13.07.1979.
Statutenänderung:
23.06.2008, 16.07.2008.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Almo Verwaltungs AG, in Baden (CH-400.3.000.642-3), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 1'942'435.88 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 96'081.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Terrado AG.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Weite Gasse 27, 5400 Baden.
Zweck neu:
Übernahme von Management- und Dienstleistungsfunktionen im Bereich der Personal- und Versicherungsberatung sowie Vermittlung von Versicherungsgeschäften;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Darlehen gewähren sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 20.09.2000, von Herbert Notter, gemäss Vertrag vom 20.09.2000, 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Almobau AG', in Baden, im Werte von CHF 2'100'000.--, wofür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden. CHF 2'050'000.-- werden den allgemeinen Reserven der Gesellschaft zugewiesen (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notter, Herbert Bernhard, von Boswil, in Rütihof (Baden), Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Notter, Daniel, von Boswil, in Fislisbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Regli, Florian, von Wassen, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Wiprag AG, in Baden, Revisionsstelle (wie bisher).