Renseignements sur André Kergel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour André Kergel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006038131, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bilfit WT AG, in Diepoldsau, CHE-494.352.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kergel, Claus, österreichischer Staatsangehöriger, in Eschen (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moll-Thissen, Stefan, von Meggen, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kergel, André, österreichischer Staatsangehöriger, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sessa Dugo, Maria, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005991490, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 53 vom 15.03.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'821 vom 12.03.2024 Bilfit WT AG, in Diepoldsau, CHE-494.352.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2024, Publ. 1005986840).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kergel, André, österreichischer Staatsangehöriger, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Kergel, Andé].
Numéro de publication: HR02-1005340348, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bilfit Technik AG, in Diepoldsau, CHE-114.881.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Roman, von Fischingen, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kergel, Andre, österreichischer Staatsangehöriger, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].