Renseignements sur Christian Josia Maria Dieter Imark
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Josia Maria Dieter Imark
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006074622, Registre du commerce Argovie, (400)
dpsuisse, in Aarau, CHE-327.791.181, Verein (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005787553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müri, Felix, von Schinznach, in Emmen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imark, Christian Josia Maria Dieter, von Himmelried, in Fehren, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Delvecchio, Mario Massimo, von Baden, in Gebenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005526208, Registre du commerce Argovie, (400)
Verein Landesausstellung Svizra27, in Aarau, CHE-457.246.434, Verein (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005388083).
Statutenänderung:
26.01.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthard Hausin, Doris, von Merenschwand und Sarnen, in Merenschwand, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Kurt, von Lengnau (AG), in Lengnau (AG), Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baume-Schneider, Elisabeth, von Les Breuleux, in Les Breuleux, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brack, Roland, von Böztal, in Frick, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burkart, Thierry, von Mühlau, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frick, Karin, liechtensteinische Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gigandet, Vincent, von Les Genevez (JU), in Le Bémont (JU), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofmann, Urs, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hugi, Anita, von Oberwil bei Büren, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klein, Olivia, von Zell (LU), in Wettingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heusler, Bernhard, von Basel, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imark, Christian, von Himmelried, in Fehren, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1005273119, Registre du commerce Soleure, (241)
JMD AG (JMD SA) (JMD SA) (JMD Ltd), in Fehren, CHE-486.766.807, Eichenweg 292, 4232 Fehren, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.08.2021.
Zweck:
Handel mit Produkten und Immobilien aller Art. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch Brief, Fax oder E-Mail. Mit Erklärung vom 10.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Imark, Christian, von Himmelried, in Fehren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.