Renseignements sur Vittoria Illy
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Vittoria Illy
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2488289, Registre du commerce Zoug, (170)
Amici Caffè AG, in Steinhausen, CHE-101.329.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2011, Publ. 6385618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, René, von Hohenrain, in Sins, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spiller, Patrick, von Kerns, in Horw, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illy, Vittoria, von Küssnacht SZ, in Silvaplana, Prokuristin, mit Einzelprokura [bisher: Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien];
Mathis, Fredy, von Wolfenschiessen, in Greppen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CHE-103.082.319), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CH-020.3.000.856-1)].
Numéro de publication: 1320167, Registre du commerce Zoug, (170)
7 sensi AG, in Steinhausen, CHE-434.231.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, Publ. 1313503).
Firma neu:
7 sensi AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Amici Caffè AG, Hinterbergstrasse 22, 6330 Cham. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.01.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Catalano, Alfonso, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Zollo, Ivan, italienischer Staatsangehöriger, in Meyrin, Delegierter des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Illy, Vittoria, von Küssnacht SZ, in Küsnacht ZH, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift und Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Numéro de publication: 7086592, Registre du commerce Zoug, (170)
7 sensi AG, in Steinhausen, CH-170.3.037.645-5, Hinterbergstrasse 22, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2013.
Zweck:
An- und Verkauf von Lebensmitteln und Genussmitteln insbesondere Kaffee und Kaffeemaschinen, Import, Export und Handel mit Waren und Maschinen aller Art, Aufbau einer Kette von Lokalen, wo Kaffee, insbesondere Espresso, das wichtigste Produkt ist und im Lokal direkt konsumiert oder für den Haushalt- und/oder Büro-Gebrauch eingekauft werden kann;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Mit Erklärung vom 14.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Catalano, Alfonso, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Zollo, Ivan, italienischer Staatsangehöriger, in Meyrin, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Illy, Vittoria, von Küssnacht SZ, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Illy, Franceso Riccardo, von Küssnacht SZ, in Maloja, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.