Renseignements sur Roland Herzig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roland Herzig
Participations
Dernières notifications FOSC pour Roland Herzig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005745104, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Balanz AG, in Basel, CHE-113.744.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2010, S.5, Publ. 5830736).
Statutenänderung:
18.04.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Finanz- und Treuhanddienstleistungen gemäss den christlichen Prinzipien, namentlich auch die Vermögensverwaltung im Sinne von Art. 19 Abs. 1 FINIG. Insbesondere verwaltet die Gesellschaft Vermögen auf der Basis einer eigenen Anlagestrategie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 118'547.19 und Passiven (ohne Darlehen) von CHF 18'547.15 der erloschenen Einzelfirma Balosetti Finanzservice, in Basel, gemäss Vertrag vom 20.07.2007 und Bilanz per 30.06.2007 im Wert und zum Preis von CHF 100'000.--, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzig, Roland, von Langenthal, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Obersteckholz, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Herzig-Berg, Anja, von Langenthal, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Trachsel, David, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 2073427, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
ffinal 09 AG, in Basel, CHE-114.802.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2004879).
Domizil neu:
c/o Balanz AG, St.Alban-Anlage 23A, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treu, Dr. Florian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzig, Roland, von Obersteckholz, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2446684, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Asilo 'Cappuccetto Rosso', in Pratteln, CH-280.6.002.568-4, Betrieb des Kindertagesheims (Asilo und Nido), Verein (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2002, S. 4).
Statutenänderung:
29.04.2004.
Name neu:
Kindertagesheim 'Rotchäppli'.
Zweck neu:
Führung eines Kindertagesheims in Pratteln. Ziel des Vereins ist es, einen Beitrag zu leisten, um den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern und die Kinder altersgerecht zu fördern. Das Kindertagesheim des Vereins steht allen Kindern aus Pratteln und Umgebung bis zum Alter von 12 Jahren offen. Die Aufnahme erfolgt unabhängig von Herkunft, Nationalität und Einkommensverhältnissen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Elternbeiträge, Einnahmen aus Veranstaltungen und Aktionen, Spenden von Gönnerinnen und Gönnern sowie Subventionen. [bisher: Mittel: Jährliche Mitgliederbeiträge, Beiträge der Eltern der Asilo-Kinder und Spenden.].
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand von 5-7 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balosetti, Sebastiana, italienische Staatsangehörige, in Pratteln, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Herzig, Roland, von Obersteckholz, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberhard-Meier, Olga, von Zuzwil BE, in Pratteln, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rowedder-Schwob, Sonja, von Pratteln, in Arisdorf, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.