Renseignements sur Alain Michel Bernard Girardet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Alain Michel Bernard Girardet
Numéro de publication: HR02-1004697647, Registre du commerce Valais, (626)
Dix Sets Sàrl, à Sion, CHE-425.794.275, société à responsabilité limitée (No. FOSC 3 du 07.01.2019, Publ. 1004534708).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dos Santos Sousa, Leonel Marco, ressortissant portugais, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Girardet, Alain Michel Bernard, de Prilly, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 190 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1004534708, Registre du commerce Valais, (626)
Dix Sets Sàrl, à Sion, CHE-425.794.275, Rue de Conthey 17, 1950 Sion, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.12.2018.
But:
L'exploitation et la gestion d'établissements publiques, tels que restaurants, bars, cafés. Elle est aussi habilitée à faire du conseil dans ces domaines (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Girardet, Alain Michel Bernard, de Prilly, à Sion, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 190 parts sociales de CHF 100.00;
Dos Santos Sousa, Leonel Marco, ressortissant portugais, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 20.12.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 2357601, Registre du commerce Valais, (626)
qasa Qualité Architecture SA, à Sierre, CHE-304.228.383, société anonyme (No. FOSC 42 du 01.03.2013, Publ. 7086238).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Girardet, Alain, de Prilly, à Sion, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Epiney, Paul, de Anniviers, à Dully, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].