Renseignements sur Hüseyin Cengiz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Hüseyin Cengiz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006082024, Registre du commerce Argovie, (400)
BetStop GmbH, in Aarburg, CHE-252.748.087, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004788272).
Statutenänderung:
10.06.2024.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Schwarzhaarhalde 5, 4665 Oftringen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cengiz, Hüseyin, von Oftringen, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: türkischer Staatsangehöriger].
Numéro de publication: HR02-1005835088, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
El Hamra GmbH, bisher in Aarburg, CHE-274.866.022, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, Publ. 7140882).
Statutenänderung:
28.08.2023.
Firma neu:
Stadtrand GmbH.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Streicher & Brotschin Treuhand AG, Gartenstrasse 101, 4052 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastgewerbebetrieben sowie Import und Export von Weinen, Spirituosen, Lebensmitteln und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Immaterielle-Güterrechte erwerben, verwalten und verwerten. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anaç, Kezban, von Oftringen, in Oftringen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cengiz, Hüseyin, von Oftringen, in Oftringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: türkischer Staatsangehöriger, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Cengiz, Anita, von Oftringen, in Oftringen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005490585, Registre du commerce Argovie, (400)
SamKor GmbH, in Oftringen, CHE-245.127.879, Schwarzhaarhalde 5, 4665 Oftringen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen aller Art sowie anderen Gütern, insbesondere Baumaterialien und Bauzubehör wie Maschinen, Werkzeuge und Textilien. Sie kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung des Gründers vom 17.05.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Cengiz, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.