Verena Zumkehr-Gentsch
domicilié à Uttwil, de Adelboden et Neunforn Mandats actifs: Gesellschaft FROHSINN, Stiftung Uttwiler Kunst Connecté à: Bruno Oetterli, Hans Rudolf Vonmoos, Urs Stocker et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Zumkehr-Gentsch" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Zumkehr-Gentsch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Verena Zumkehr-Gentsch" à jour.Vous suivez maintenant "Verena Zumkehr-Gentsch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Verena Zumkehr-Gentsch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Verena Zumkehr-Gentsch
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des bibliothèques et musées
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des bibliothèques et musées
Personnes privées avec le nom Verena Zumkehr-Gentsch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Verena Zumkehr-Gentsch
Numéro de publication: HR02-1005839283, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Gesellschaft "Frohsinn", in Uttwil, CHE-102.242.678, Verein (SHAB Nr. 56 vom 23.03.1998, S.1989).
Statutenänderung:
10.06.2022.
Name neu:
Gesellschaft FROHSINN.
Domizil neu:
c/o Urs Stocker, Im Waidacker 4, 8592 Uttwil.
Zweck neu:
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und dient ausschliesslich gemeinnützigen Zwecken. Er fördert selbst oder durch Unterstützung für Uttwil und seine Umgebung denkmalpflegerische und historische Belange.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Darlehen und Eintrittsgelder der Mitglieder, Freiwillige Zuwendungen, Erträge aus Liegenschaften.
Organisation neu:
[Gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Adrian, von Neunforn, in Weinfelden, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumkehr-Gentsch, Verena, von Adelboden, in Uttwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stocker, Urs, von Obermumpf, in Uttwil, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oetterli, Bruno, von Schaffhausen, in Dozwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vonmoos, Hans Rudolf, von Pfaffnau, in Uttwil, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004552415, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Stiftung Wohnen im Alter Uttwil, in Uttwil, CHE-110.400.554, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2286183).
Domizil neu:
c/o Klemen Vehovec, Kirchhalde 1, 8592 Uttwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumkehr-Gentsch, Verena, von Adelboden und Neunforn, in Uttwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knechtle, Regula, von Appenzell, in Uttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vehovec, Klemen, von Amriswil, in Uttwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stocker, Urs, von Obermumpf, in Uttwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slongo, Regina, von Herisau, in Uttwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4688600, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Stiftung Wohnen im Alter Uttwil, in Uttwil, CH-440.7.011.396-2, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2008, S. 13, Publ. 4363388).
Domizil neu:
c/o Verena Zumkehr-Gentsch, Im Müsli 6, 8592 Uttwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann-Arn, Brigitte, von Gränichen und Lyss, in Uttwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Peter, von Urnäsch, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggmann, Beat, von Uttwil, in Uttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumkehr-Gentsch, Verena, von Adelboden und Neunforn, in Uttwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Badertscher Renz, Gabriele, von Bad Ragaz und Neuhausen am Rheinfall, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Martin, von Pfäfers, in Uttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.