Sabrina Bettina Zuber
domicilié à Visp, de Fieschertal Mandats actifs: Zurgilgen Holding GmbH, Café-Bäckerei Zurgilgen AG Connecté à: Robert Zurgilgen, Nicole Viktoria Ritz-Zurgilgen, Marlen Maria Zurgilgen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sabrina Bettina Zuber" à jour.Vous suivez maintenant "Sabrina Bettina Zuber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sabrina Bettina Zuber" à jour.Vous suivez maintenant "Sabrina Bettina Zuber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sabrina Bettina Zuber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sabrina Bettina Zuber
Exploitation des autres institutions financières
Production de produits de boulangerie
Exploitation des autres institutions financières
Production de produits de boulangerie
Personnes privées avec le nom Sabrina Bettina Zuber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sabrina Bettina Zuber
Numéro de publication: HR02-1005846135, Registre du commerce Valais, (600)
Zurgilgen Holding GmbH, in Fieschertal, CHE-354.834.321, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2015, S.0, Publ. 2323691).
Domizil neu:
Lussstrasse 13, 3984 Fieschertal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziethen, Hans-Heinrich Gustav, deutscher Staatsangehöriger, in Sachseln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurgilgen, Robert, von Giswil, in Fieschertal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritz-Zurgilgen, Nicole Viktoria, von Giswil, in Raron, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Zurgilgen, Nicole Viktoria, in Fieschertal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Sabrina Bettina, von Fieschertal, in Visp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005845108, Registre du commerce Valais, (600)
Café-Bäckerei Imwinkelried AG, in Fiesch, CHE-116.025.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, S.0, Publ. 2543537).
Statutenänderung:
11.09.2023.
Firma neu:
Café-Bäckerei Zurgilgen AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Betrieb eines Cafés, Bäckerei, Konditorei und Confiserie mit Verkaufsladen sowie Handel mit Back- und Konditoreiwaren aller Art sowie weiteren Produkten aus dem Detailhandel. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Konzessionen und Rechte erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens "Café-Bäckerei Imwinkelried" (CH-600.1.008.966-3), in Fiesch, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 27.09.2010 und Übernahmebilanz per 30.04.2010 mit Aktiven von CHF 928'321.65 und Passiven von CHF 339'756.30, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 388'565.35 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritz-Zurgilgen, Nicole Viktoria, von Giswil, in Raron, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zurgilgen, Nicole Viktoria, in Fieschertal];
Zuber, Sabrina Bettina, von Fieschertal, in Visp, mit Kollektivprokura zu zweien.