Jean-Pierre Zöbeli
domicilié à Schöfflisdorf, de Neerach Mandats actifs: Swiss Centron 1 AG, Prodiac GmbH et plus Connecté à: Roman Müller, Patrick Obrist, Chona Alcantara et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Pierre Zöbeli" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Pierre Zöbeli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jean-Pierre Zöbeli" à jour.Vous suivez maintenant "Jean-Pierre Zöbeli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jean-Pierre Zöbeli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jean-Pierre Zöbeli
Transport routier de personnes et marchandises
Autre services dans l'éducation
Commerce de produits informatiques et de communication
Transport routier de personnes et marchandises
Autre services dans l'éducation
Commerce de produits informatiques et de communication
Personnes privées avec le nom Jean-Pierre Zöbeli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jean-Pierre Zöbeli
Numéro de publication: HR02-1006104444, Registre du commerce Zoug, (170)
Swiss Centron 1 AG, in Baar, CHE-190.091.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844667).
Domizil neu:
Blegistrasse 25, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbeli, Jean-Pierre, von Neerach, in Schöfflisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1006055526, Registre du commerce Zurich, (20)
CompNet GmbH, in Dielsdorf, CHE-108.671.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005271970).
Statutenänderung:
06.06.2024.
Sitz neu:
Otelfingen.
Domizil neu:
Libernstrasse 22, 8112 Otelfingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion und den Handel von und mit elektronischen Geräten aller Art. Die Gesellschaft führt auch Schulungen im Bereich der Anwendung von entwickelten und produzierten Waren durch. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder die geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, zweckverbundene Vertretungen übernehmen und sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen. Ferner kann die Gesellschaft Liegenschaften erwerben, halten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbeli, Jean-Pierre, von Neerach, in Schöfflisdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberweningen];
Schenker, Paul, von Zürich und Däniken, in Risch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zollikon].
Numéro de publication: HR02-1005844667, Registre du commerce Zoug, (170)
Swiss Centron 1 AG, in Baar, CHE-190.091.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005810100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falzarano, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Fischingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zöbeli, Jean-Pierre, von Neerach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.