Weijiong Zhang
domicilié à Shanghai, de Chin et Volksrepubliks Mandats actifs: CEIBS Switzerland AG, Friends of CEIBS Stiftung Connecté à: Frank Bournois, Robert Fred Straw, Dominique Vincent Jacques Luc Turpin et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Weijiong Zhang" à jour.Vous suivez maintenant "Weijiong Zhang".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Weijiong Zhang" à jour.Vous suivez maintenant "Weijiong Zhang".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Weijiong Zhang
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Weijiong Zhang
Autre services dans l'éducation
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autre services dans l'éducation
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Weijiong Zhang
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Weijiong Zhang
Numéro de publication: HR02-1005907176, Registre du commerce Zurich, (20)
Friends of CEIBS Stiftung, in Horgen, CHE-419.363.808, Stiftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872523).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhang, Weijiong, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005899457, Registre du commerce Zurich, (20)
CEIBS Switzerland AG, in Horgen, CHE-274.816.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005352773).
Statutenänderung:
24.11.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ding, Yuan, französischer Staatsangehöriger, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hong, Wang, chinesische Staatsangehörige, in Shanghai (CN), Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Turpin, Dominique Vincent Jacques Luc, von Lausanne, in Lausanne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bournois, Frank, französischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jin, Hai, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Straw, Robert, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: amerikanischer Staatsangehöriger, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Xin, Katherine Rong, amerikanische Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Xin, Katherine, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zhang, Weijiong, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2409687, Registre du commerce Zurich, (20)
Friends of CEIBS Stiftung (Friends of CEIBS Foundation) (Fondation Friends of CEIBS), in Horgen, CHE-419.363.808, c/o Lorange Institute of Business AG, Hirsackerstrasse 46, 8810 Horgen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
30.09.2015.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt den Kulturaustausch zwischen China und Europa, insbesondere im Bildungswesen. Sie fördert die Forschung und Lehre im Management-Bereich und kann zu diesem Zweck Business Schools in der Schweiz und in Europa erwerben oder unterstützen. Die Stiftung bezweckt zudem die Unterstützung der China Europe International Business School (CEIBS), eine international hoch angesehene Wirtschaftshochschule mit Sitz in Shanghai. Die Stiftung kann jedes Rechtsgeschäft tätigen, das dem Stiftungszweck direkt oder indirekt dient. Die Stiftung ist nicht gewinnorientiert. Stiftungsrat von mindestens 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Ding, Yuan, französischer Staatsangehöriger, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nueno Iniesta, Pedro, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zhang, Weijiong, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.