Josef Zgraggen
domicilié à Gurtnellen, de Gurtnellen Mandats actifs: Viehzuchtgenossenschaft Gurtnellen Connecté à: Manfred Kempf, Anton Walker-Renner, Hans Walker et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Zgraggen" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Zgraggen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Zgraggen" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Zgraggen".
|
|
Josef Zgraggen
domicilié à Göschenen, de Silenen Mandats actifs: Carrosserie Zgraggen Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Zgraggen" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Zgraggen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Josef Zgraggen" à jour.Vous suivez maintenant "Josef Zgraggen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Josef Zgraggen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Josef Zgraggen
Associations et fédérations
Commerce et réparation des automobiles et motos
Associations et fédérations
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Josef Zgraggen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Josef Zgraggen
Numéro de publication: HR02-1004781444, Registre du commerce Uri, (120)
Viehzuchtgenossenschaft Gurtnellen, in Gurtnellen, CHE-102.348.911, Genossenschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2010, S.22, Publ. 5943910).
Domizil neu:
c/o Anton Walker-Renner, Arniweg 9, 6482 Gurtnellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Anton, von Gurtnellen, in Gurtnellen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kempf, Aaron, von Gurtnellen, in Gurtnellen, Mitglied, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedi, Otto, von Bürglen (UR), in Gurtnellen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kempf, Manfred, von Bürglen (UR), in Gurtnellen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walker-Renner, Anton, von Gurtnellen, in Gurtnellen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zgraggen, Josef, von Gurtnellen, in Gurtnellen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6782704, Registre du commerce Uri, (120)
Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU), in Altdorf UR, CH-120.7.001.436-9, Stiftung (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, S. 0, Publ. 6616576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Josef, von Gurtnellen, in Schattdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnos Stadler, Andrea, von Silenen und Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisler-Gamma, Josef, von Spiringen, in Schattdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinzer, Beat, von Muotathal, in Bürglen UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fryberg, Stefan, von Disentis/Mustér, in Altdorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epp, Lisbeth, von Silenen, in Schattdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretärin (Nichtmitglied) ohne Zeichnungsberechtigung];
Näf, Hermann, von Wolhusen, in Erstfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurfluh-Valente, Marisa, von Silenen, in Schattdorf, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5917962, Registre du commerce Uri, (120)
Viehzuchtgenossenschaft Gurtnellen, in Gurtnellen, CH-120.5.001.303-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.1995, S. 6434).
Statutenänderung:
05.10.2010.
Domizil neu:
c/o Anton Zgraggen, Schüpfenberg, 6482 Gurtnellen. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 05.10.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Josef, von Gurtnellen, in Gurtnellen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Kaspar, von Gurtnellen, in Gurtnellen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zgraggen, Anton, von Gurtnellen, in Gurtnellen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].