Gerhard Zaugg
domicilié à Galmiz, de Wyssachen Mandats actifs: Thommen AG Köniz & Givisiez Connecté à: Frank Huget, Christina Kimmig, Patrick Markus Härtsch et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhard Zaugg" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhard Zaugg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhard Zaugg" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhard Zaugg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gerhard Zaugg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gerhard Zaugg
Recycling
Recycling
Personnes privées avec le nom Gerhard Zaugg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gerhard Zaugg
Numéro de publication: 4229828, Registre du commerce Nidwald, (150)
Hotel SEEBLiCK AG, in Emmetten, CH-150.5.000.052-0, Führung und Betrieb des Hotels SEEBLiCK in Emmetten NW, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2006, S. 10, Publ. 3244056).
Statutenänderung:
24.11.2007.
Aktienkapital neu:
CHF 4'650'000.-- [bisher: CHF 4'350'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'650'000.--.
Aktien neu:
93'000 Namenaktien zu CHF 50.-- [bisher: 87'000 Namenaktien zu CHF 50.--]. [Änderung einer weiteren nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Tobias, von Ringgenberg BE, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zopfi, Markus, von Schwanden GL, in Emmetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Zaugg, Gerhard, von Eggiwil, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3244056, Registre du commerce Nidwald, (150)
Hotel SEEBLiCK AG, in Emmetten, CH-150.5.000.052-0, Führung und Betrieb des Hotels SEEBLiCK in Emmetten NW, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2005, S. 10, Publ. 3141146). [Behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Gerhard, von Eggiwil, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel BE].
Numéro de publication: 778056, Registre du commerce Nidwald, (150)
Genossenschaft der Schweizerischen Pfingstmission (SPM), in Emmetten, Unterstützung ihrer Mitglieder beim Dienst am Evangelium durch geeignete Mittel, Genossenschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.1999, S. 7003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Hans Rudolf, von Salenstein, in Kreuzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Gerhard, von Grüningen, in Henggart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zopfi, Jakob, von Schwanden GL, in Emmetten, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zopfi, Sylvia, von Schwanden GL, in Emmetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruggli, Samuel, von Hauptwil-Gottshaus, in Aarberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schmid, André, von Frutigen, in Frutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Rüegger, Daniel, von Rothrist, in Safenwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Andreas, von Gontenschwil, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Gerhard, von Eggiwil, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösch, Elfriede, von Frick, in Emmetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösch, Rudolf, von Frick, in Emmetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.