Selver Yavuz
domicilié à Zürich, de Windisch Mandats actifs: NATURATECH GmbH Connecté à: Michael Trösch Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Selver Yavuz" à jour.Vous suivez maintenant "Selver Yavuz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Selver Yavuz" à jour.Vous suivez maintenant "Selver Yavuz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Selver Yavuz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Selver Yavuz
Fabrication d'autres produits
Fabrication d'autres produits
Personnes privées avec le nom Selver Yavuz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Selver Yavuz
Numéro de publication: HR02-1005976493, Registre du commerce Argovie, (400)
Subvent Consult GmbH, bisher in Basel, CHE-115.583.634, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005179270).
Statutenänderung:
16.02.2024.
Firma neu:
NATURATECH GmbH.
Sitz neu:
Mägenwil.
Domizil neu:
Hintermättlistrasse 1, 5506 Mägenwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Naturstoffgemischgranulaten, biologisch abbaubaren Werkstoffen, Bio-Polymere und biologisch abbaubaren Verpackungen sowie Behältern aller Art. Ferner bezweckt die Gesellschaft Forschung und Entwicklung von natürlichen Füllstoffen, insbesondere für Nahrungs- und Verpackungsindustrien. Die Gesellschaft kann Erfindungen, Fabrikationsverfahren und Handelsmarken, Muster und Modelle oder andere gewerbliche Schutzrechte erwerben verwalten, halten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Grundstücke, Immobilien, Patente und Lizenzen errichten, erwerben, verwalten, halten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Selver, von Windisch, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Windisch];
Trösch, Michael, von Thunstetten, in Lupfig, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005179270, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Subvent Consult GmbH, in Basel, CHE-115.583.634, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005019254).
Domizil neu:
c/o Arena Shop Yavuz, Klybeckstrasse 62, 4057 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Madörin, Dr. Bernhard, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jäger, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Selver, von Windisch, in Windisch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2357197, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Co Print Schweiz AG, in Basel, CHE-354.538.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1709793).
Domizil neu:
Schönaustr. 84, 4058 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yavuz, Selver, von Windisch, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Karl, von Zürich, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.