Ping Yang
domicilié à Belp, de Chine Mandats actifs: Seng Ping GmbH Connecté à: Heng Seng Lee, Cam-Phat La Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ping Yang" à jour.Vous suivez maintenant "Ping Yang".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ping Yang" à jour.Vous suivez maintenant "Ping Yang".
|
|
Ping Yang
domicilié à Genève, de Blonay - Saint-Légier Mandats actifs: LGT Bank (Suisse) SA Connecté à: Ramiz Lipovica, Esteban Gonzalez Mir, Nicolas Perez Perucchi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ping Yang" à jour.Vous suivez maintenant "Ping Yang".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ping Yang" à jour.Vous suivez maintenant "Ping Yang".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ping Yang
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ping Yang
Exploiter des etablissement de restauration
Exploitation des banques et instituts de crédits
Exploiter des etablissement de restauration
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Ping Yang
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ping Yang
Numéro de publication: 6245102, Registre du commerce Berne, (36)
Seng Ping GmbH, in Biel/Bienne, CH-073.4.009.501-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2004, S. 5, Publ. 2593440). Gemäss Erklärung vom 29.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lee, Heng Seng, malaysischer Staatsangehöriger, in Belp, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Yang, Ping, chinesische Staatsangehörige, in Belp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher: in Biel BE];
La, Cam-Phat, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE].
Numéro de publication: 2593440, Registre du commerce Berne, (36)
Gao Sing GmbH, in Biel BE, CH-073.4.009.501-4, Führung von asiatischen Gastronomie- und Handelsbetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2000, S. 2040).
Statutenänderung:
1.11.2004.
Firma neu:
Seng Ping GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tang, Bau, vietnamesischer Staatsangehöriger, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Chau Chau, Thi Yen, vietnamesische Staatsangehörige, in Belp, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lee, Heng Seng, malaysischer Staatsangehöriger, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Yang, Ping, chinesische Staatsangehörige, in Biel BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
La, Cam-Phat, von Biel BE, in Biel BE, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].