Hanspeter Wolf
domicilié à Zürich, de Berg (SG) Mandats actifs: DIAMOS Suisse AG in Liquidation, Appway AG Connecté à: Philippe Michel Jean-Charles Bongrand, Faqihuddin Bin Mustaffa Muhammad Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hanspeter Wolf" à jour.Vous suivez maintenant "Hanspeter Wolf".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hanspeter Wolf" à jour.Vous suivez maintenant "Hanspeter Wolf".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hanspeter Wolf
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hanspeter Wolf
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Hanspeter Wolf
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hanspeter Wolf
Numéro de publication: HR02-1004776502, Registre du commerce Zurich, (20)
Gebr. Bräm AG, in Zürich, CHE-105.836.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2012, S.0, Publ. 6864728).
Statutenänderung:
21.11.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung sämtlicher Elektro- und Telefoninstallationen sowie der Handel von zugehörigen Apparaten und Fabrikaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich (inkl. E-Mail).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Hanspeter, von Altishofen, in Dänikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prüssing, Mathias, von Bern, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagedorn, Peter, von Volketswil, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walti, Gérald, von Seon, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Reto, von Altishofen, in Maur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Liguster Treuhand- und Verwaltungs-AG (CHE-107.843.193), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Liguster Treuhand- und Verwaltungs-AG].
Numéro de publication: 975592, Registre du commerce Zurich, (20)
Gebr. Bräm AG, in Zürich, Projektierung und Ausführung sämtlicher Elektro- und Telefoninstallationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.1995, S. 931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt, Lorenz, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Hanspeter, von Altishofen, in Dänikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Miriam, von Uster, in Uster, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 743790, Registre du commerce Zurich, (20)
IOGRAM AG, in Zürich, Entwicklung und Wartung von und Handel mit Computerhardware und Computersoftware, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2002, S. 17, Publ. 710244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brupbacher, Oliver, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wolf, Hanspeter, von Berg SG, in Bergdietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift.