Cléopâtre Anne Willemin
domicilié à Les Breuleux, de Les Bois et Muriaux Mandats actifs: Le Petit Soleil SA, Café du Soleil SA Connecté à: Andrée Germaine Thérèse Guenat-Jobin, Serge René Marcel Convers, Julien Froidevaux et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cléopâtre Anne Willemin" à jour.Vous suivez maintenant "Cléopâtre Anne Willemin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Cléopâtre Anne Willemin" à jour.Vous suivez maintenant "Cléopâtre Anne Willemin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Cléopâtre Anne Willemin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Cléopâtre Anne Willemin
Exploiter des logements de vacances
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Exploiter des logements de vacances
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Personnes privées avec le nom Cléopâtre Anne Willemin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Cléopâtre Anne Willemin
Numéro de publication: 4072877, Registre du commerce Jura, (670)
Le Petit Soleil SA, à Saignelégier, CHE-115.804.999, société anonyme (No. FOSC 84 du 02.05.2014, Publ. 1481613).
Nouvelle adresse:
Rue de la Gruère 12, 2350 Saignelégier.
Inscription ou modification de personne(s):
Willemin, Cléopâtre Anne, de Les Bois et Muriaux, à Les Breuleux, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3758111, Registre du commerce Jura, (670)
Café du Soleil SA, à Saignelégier, CHE-101.423.622, société anonyme (No. FOSC 74 du 16.04.2014, Publ. 1457265).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Baumeler, André Jean-Marie, de Le Noirmont, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux;
Saillard, Dominique Henri Nicolas, ressortissant français, à Muriaux, membre, avec signature collective à deux;
Frésard, Marie Jeanne Blanche, de Le Noirmont, à Saignelégier, directrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Guenat, Andrée Germaine Thérèse, de Le Noirmont, à Les Bois, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Willemin, Cléopâtre Anne, de Les Bois, à Les Breuleux, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Baume-Schneider, Elisabeth, de Les Breuleux, à Les Breuleux, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Dubail, Sylvain Paul Philippe, de Clos du Doubs, à Saignelégier, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 6991330, Registre du commerce Jura, (670)
Café du Soleil SA, à Saignelégier, CH-674.3.000.548-0, société anonyme (No. FOSC 41 du 01.03.2010, p. 11, Publ. 5518442).
Modification des statuts:
30.04.2012.
Nouveaux faits qualifiés:
L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 30.04.2012. Pour les détails, voir les statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Stocker, Armand, de Bâle, à Goumois, membre, avec signature collective à deux;
Montavon, Odile, de Montavon, à Delémont, vice-présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Baumeler, André Jean-Marie, de Le Noirmont, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux;
Saillard, Dominique Henri Nicolas, de France , à Muriaux, membre, avec signature collective à deux;
Pic Jeandupeux, Maryvonne Rosine Nelly, de Courfaivre, à Les Breuleux, membre, avec signature collective à deux;
Willemin, Cléopâtre Anne, de Les Bois, à Les Breuleux, membre, avec signature collective à deux.