Fabian Wildhaber
domicilié à Gisikon, de Flums et Hedingen Mandats actifs: HEVO Immobilien AG, BDO AG Connecté à: Ursula Spillmann, Andreas Baumann, Stephanie Claire Kok et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabian Wildhaber" à jour.Vous suivez maintenant "Fabian Wildhaber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Fabian Wildhaber" à jour.Vous suivez maintenant "Fabian Wildhaber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Fabian Wildhaber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Fabian Wildhaber
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services fiduciaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Fabian Wildhaber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Fabian Wildhaber
Numéro de publication: HR02-1006037546, Registre du commerce Zurich, (20)
HEVO Immobilien AG, in Hedingen, CHE-103.297.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005225517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimmer, Leonhard, von Hedingen, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Fabian, von Hedingen, in Gisikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spillmann, Ursula, von Hedingen, in Aesch (ZH), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005869282, Registre du commerce Zurich, (20)
Business Activation GmbH, in Knonau, CHE-435.972.443, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004868904).
Firma neu:
Business Activation GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Dominic Joseph, von Mandach, in Wisen (SO), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Wildhaber, Fabian Michael, von Unterägeri, in Knonau, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005225517, Registre du commerce Zurich, (20)
HEVO Immobilien AG, in Hedingen, CHE-103.297.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495082).
Weitere Adressen:
c/o Leonhard Grimmer, Arnistrasse 17, 8908 Hedingen [bisher: c/o Reinhard Wildhaber, Eichmatt 2, 8908 Hedingen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber, Reinhard, von Flums, in Hedingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimmer, Leonhard, von Hedingen, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wildhaber, Fabian, von Hedingen, in Gisikon, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.