Dr. med. Andreas Weymann
domicilié à Küssnacht am Rigi, de Entlebuch et Schüpfheim Mandats actifs: Virtamed AG, Pro Guarda et plus Connecté à: Daniel Bachofen, Thomas Lott-Stroe, Elisabet Lund et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. med. Andreas Weymann" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. med. Andreas Weymann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. med. Andreas Weymann" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. med. Andreas Weymann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas Weymann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas Weymann
Recherche et développement
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Recherche et développement
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
Personnes privées avec le nom Andreas Weymann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas Weymann
Numéro de publication: HR02-1005244878, Registre du commerce Zurich, (20)
Virtamed AG, in Schlieren, CHE-113.865.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963077).
Statutenänderung:
27.05.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Wahl des Verwaltungsrates schriftlich durch Brief oder auf elektronischem Weg (E-Mail), ansonsten im Publikationsorgan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Melanie, von Kriens, in Buchs (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oelhafen, Markus Emil, von Aarau, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weymann, Andreas, von Entlebuch, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kriebel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005129794, Registre du commerce Grisons
Pro Guarda, in Scuol, CHE-100.661.107, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499688).
Domizil neu:
c/o Urs Padrun, Jassetta 89, 7545 Guarda.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Maria Louise, von Eschenbach LU, in Guarda, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Florin, Nicolas Luzi, von Klosters-Serneus, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrensberger, Heinz, von Zürich, in Opfikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Könz, Andrea, von Scuol, in Val Müstair, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Scuol];
Steiner, Markus, von Zürich, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weymann, Dr. Andreas, genannt Andy, von Entlebuch, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004779333, Registre du commerce Zoug, (170)
Smith & Nephew Orthopaedics AG, in Baar, CHE-107.345.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weymann, Andreas, genannt Andy, von Schüpfheim, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cologna, Peter, von Füllinsdorf, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Paintner-Hanson, Dr. Beate Brigitte, deutsche Staatsangehörige, in Bertschikon, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Phiri, Clifton, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Mellingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clavadetscher, Monika, von Küblis, in Hünenberg, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käppler, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Steinhausen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.