Dipl. Ing. Adrian Eugen Weitnauer
domicilié à Näfels, de Glarus Nord et Oltingen Mandats actifs: Stiftung Mariaburg, Maismühle Landolt GmbH et plus Connecté à: Christoph Maria Hörtner, Hans Widmer, Daniel Erwin Bucklar et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dipl. Ing. Adrian Eugen Weitnauer" à jour.Vous suivez maintenant "Dipl. Ing. Adrian Eugen Weitnauer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dipl. Ing. Adrian Eugen Weitnauer" à jour.Vous suivez maintenant "Dipl. Ing. Adrian Eugen Weitnauer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Adrian Eugen Weitnauer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Adrian Eugen Weitnauer
Associations religieuses, politiques ou laïques
Production des comestibles
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Associations religieuses, politiques ou laïques
Production des comestibles
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Adrian Eugen Weitnauer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Adrian Eugen Weitnauer
Numéro de publication: HR02-1005218728, Registre du commerce Glaris
Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN), in Glarus Nord, CHE-116.402.439, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2021, Publ. 1005118908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weitnauer, Adrian Eugen, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch, Marcel, von Ebnat-Kappel, in Schwanden GL (Glarus Süd), stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Kaspar Balthasar, von Reichenburg, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biedermann, Thomas Josef, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nobs, Mathias, von Schüpfen, in Ennenda (Glarus), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004838106, Registre du commerce Glaris
Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN), in Glarus Nord, CHE-116.402.439, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807658).
Statutenänderung:
22.11.2019.
Zweck neu:
Die Hauptaufgabe der TBGN ist die Stromversorgung der Gemeinde Glarus Nord.
Die TBGN übernehmen für die Gemeinde die folgenden Aufgaben:
Erstellung, Betrieb und Unterhalt der eigenen Kraftwerke;
Produktion und Handel mit Energie (Strom, Gas, Fernwärme);
Erstellung, Betrieb und Unterhalt der Energieverteilungsnetze (Strom, Gas Fernwärme);
Erstellung, Betrieb und Unterhalt der gemeindeeigenen öffentlichen Beleuchtung;
Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Kommunikationsnetzen;
Förderung der effizienten Nutzung von Energie;
Förderung von Produktion und Nutzung von erneuerbaren Energien;
Der Gemeinderat kann den TBGN weitere Aufgaben übertragen. Dies geschieht auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen und / oder Konzessionsverträgen;
vollständige Zweckumschreibung im Organisationsreglement. Die öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt findet ihre Rechtsgrundlage im Organisations-Reglement der Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN), erlassen von der Gemeindeversammlung Glarus Nord am 22.11.2019 mit Inkrafttreten auf den 01.01.2020. [bisher: Die öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt findet ihre Rechtsgrundlage im Organisations-Reglement der Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN), erlassen von der Gemeindeversammlung Glarus Nord am 24.11.2017 mit Inkrafttreten auf den 01.01.2018.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weitnauer, Adrian Eugen, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführer];
Gallati, Bruno Fridolin, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführer];
Achermann, Hans Max, von Beromünster, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eberle, Max Felix, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Noser, Patrik, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rothlin, Peter, von Wangen (SZ), in Oberurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Jürg, von Buchs (SG), in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eicher, Bruno Andreas, von Eschenbach (SG), in Benken SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004451229, Registre du commerce Glaris, (160)
Technische Betriebe Glarus Nord, in Glarus Nord, CHE-116.402.439, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031705).
Statutenänderung:
24.11.2017.
Firma neu:
Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN).
Zweck neu:
Die Hauptaufgabe der TBGN ist die Sicherstellung der Energieversorgung der Gemeinde Glarus Nord.
Die TBGN übernehmen für die Gemeinde die folgenden Aufgaben:
Erstellung, Betrieb und Unterhalt der eigenen Kraftwerke;
Produktion und Handel mit Energie (Strom, Gas, Fernwärme);
Erstellung, Betrieb und Unterhalt der Energieverteilungsnetze (Strom, Gas Fernwärme);
Erstellung, Betrieb und Unterhalt der gemeindeeigenen öffentlichen Beleuchtung;
Erstellung, Betrieb und Unterhalt von Kommunikationsnetzen;
Förderung der effizienten Nutzung von Energie;
Förderung von Produktion und Nutzung von erneuerbaren Energien;
Der Gemeinderat kann den TBGN weitere Aufgaben übertragen. Dies geschieht auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen und / oder Konzessionsverträgen. Die TBGN können sich an Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen ganz oder teilweise übernehmen oder Unternehmungen selber gründen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zeck der TBGN zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. [gestrichen: Die öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt findet ihre Rechtsgrundlage im Organisations-Reglement der Technischen Betriebe Glarus Nord, erlassen von der Gemeindeversammlung Glarus Nord am 20.06.2014 mit Inkrafttreten auf den 01.01.2014.]. Die öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt findet ihre Rechtsgrundlage im Organisations-Reglement der Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN), erlassen von der Gemeindeversammlung Glarus Nord am 24.11.2017 mit Inkrafttreten auf den 01.01.2018.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiesser, Fritz, von Glarus, in Oberurnen (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführer;
Elmer, Fritz Heinrich, von Glarus Süd, in Au ZH (Wädenswil), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführer;
Landolt, Peter, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weitnauer, Adrian Eugen, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer oder stv. Geschäftsführer [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Achermann, Hans Max, von Beromünster, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eberle, Max Felix, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Noser, Patrik, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hegner, Tobias Eugen, von Lachen, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].