Martin Weinert
domicilié à München, de Allemagne Mandats actifs: Intervox Verwertung von Urheberrechten AG Connecté à: Peter Maurer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Weinert" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Weinert".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Weinert" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Weinert".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Weinert
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Weinert
Conseil juridique
Conseil juridique
Personnes privées avec le nom Martin Weinert
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Weinert
Numéro de publication: 5278990, Registre du commerce Grisons, (350)
Intervox Verwertung von Urheberrechten AG, in Chur, CH-350.3.002.994-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2009, S. 11, Publ. 5194898).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Peter, von Chur, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Weinert, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Numéro de publication: 5194898, Registre du commerce Grisons, (350)
Intervox Verwertung von Urheberrechten AG, in Chur, CH-350.3.002.994-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.1994, S. 1577).
Statutenänderung:
3.08.2009.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme anlässlich der Gründung vom 27.01.1964 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, die beiden Gesellschaftsanteile der 'Intermusica Alpina Verwertung von Urheberrechten GmbH', in Chur (früher 'Intervox Verwertung von Urheberrechten GmbH', in Chur), von je CHF 15 000 zum Preise von insgesamt CHF 30 000 zu erwerben.].
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedi, Markus, von Castrisch, in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weinert, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.