Jascha Weber
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Hosang AG, Genossenschaft Gewerbehaus Altstetten, GGA Connecté à: Nicole Claudine Weber-Christen, Manuela Lipp, Massimo Toma et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jascha Weber" à jour.Vous suivez maintenant "Jascha Weber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jascha Weber" à jour.Vous suivez maintenant "Jascha Weber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jascha Weber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jascha Weber
Facility Management
Achat & vente de biens immobiliers propres
Facility Management
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Jascha Weber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jascha Weber
Numéro de publication: HR02-1005869321, Registre du commerce Zurich, (20)
Hosang AG, Buchbinderei, in Zürich, CHE-107.827.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3898647).
Statutenänderung:
27.09.2023.
Firma neu:
Hosang AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Reinigungen und Hauswartungen;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmen beteiligen, alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, sowie Liegenschaften erwerben, veräussern, bewirtschaften (Verwaltung), mieten oder vermieten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Ursula, von Kallern, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand und Steuerberatung Daniel Schüepp (CHE-105.411.753), in Zufikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Jascha, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber-Christen, Nicole, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6934326, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Gewerbehaus Altstetten, GGA, in Zürich, CH-020.5.900.594-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 26, Publ. 5836854).
Domizil neu:
c/o ZFV-Unternehmungen, Flüelastrasse 51, 8047 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Walter, von Wädenswil, in Rüschlikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Roland, von Aristau, in Kriens, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Dr. Regula, von Wetzikon ZH, in Alpthal, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Juchli, Paul, von Zufikon, in Neerach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Weber, Jascha, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Bruno, von Trub, in Lenzburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6297926, Registre du commerce Zurich, (20)
Hosang AG, Buchbinderei, in Zürich, CH-020.3.911.971-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2006, S. 25, Publ. 3200626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Albert, von Kallern, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Christen, Corinne, von Kallern, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Jascha, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber-Christen, Nicole, von Zürich, in Widen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Christen, Nicole, von Kallern, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Christen, Ursula, von Kallern, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].