Philipp Weber Fiechter
domicilié à Thun, de Willadingen Mandats actifs: Stipendienfonds der Stadt Thun Connecté à: Sarah Melanie Beutler, Sabina Rupp, Thomas Bieri et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philipp Weber Fiechter" à jour.Vous suivez maintenant "Philipp Weber Fiechter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philipp Weber Fiechter" à jour.Vous suivez maintenant "Philipp Weber Fiechter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philipp Weber Fiechter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philipp Weber Fiechter
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Philipp Weber Fiechter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philipp Weber Fiechter
Numéro de publication: HR02-1004623312, Registre du commerce Berne, (36)
Stipendienfonds der Stadt Thun, in Thun, CHE-110.389.786, Stiftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017, Publ. 3259155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Eva, von Zürich und Bülach, in Thun, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann Rickli, Barbara, von Murten, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rosenberg, Thomas Mike, von Beinwil (Freiamt), in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber Fiechter, Philipp, von Willadingen, in Thun, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Yvonne, von Hasle bei Burgdorf, in Hilterfingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saameli, Werner Konrad, von Zürich, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Angelika, von Uzwil, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1660185, Registre du commerce Berne, (36)
Weber & Kneer GmbH, in Spiez, CHE-113.966.183, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2008, S. 4, Publ. 4639824).
Firma neu:
Weber & Kneer GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.08.2014 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Bernhard Neuenschwander, Frutigenstrasse 16, 3600 Thun.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber Fiechter, Philipp, von Willadingen, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kneer, Werner, von Wallisellen, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Neuenschwander, Bernhard, von Eggiwil, in Thun, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4240300, Registre du commerce Berne, (36)
Weber & Kneer GmbH, in Spiez, CH-036.4.040.736-2, Seestrasse 30, 3700 Spiez, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.11.2007.
Zweck:
Beratung von Einzelpersonen, Teams, Gruppen und Organisationen mittels Supervision, Coaching, Organisationsentwicklung, Moderation von Tagungen und Seminaren, Durchführung von Ideenworkshops, Grossgruppen-Anlässen, Bedarfs- und anderen Analysen, Konzeptentwicklung und Projektbegleitungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen, Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Weber Fiechter, Philipp, von Willadingen, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Kneer, Werner, von Wallisellen, in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.