Peter Wanger
domicilié à Winterthur, de Winterthur Mandats actifs: Recowa Bau GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Wanger" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Wanger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Wanger" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Wanger".
|
|
Peter Wanger
domicilié à Freienbach, de Liechtenstein Mandats actifs: Wanger Investment AG Connecté à: Willi Wanger, Sarah Wanger, Friedrich Wanger Sen. et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Wanger" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Wanger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Wanger" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Wanger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Wanger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Wanger
Smatellamento e ripristino dello stato antecedente
Exploitation des autres institutions financières
Smatellamento e ripristino dello stato antecedente
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Peter Wanger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Wanger
Numéro de publication: HR02-1004759063, Registre du commerce Zurich, (20)
Wanger Investment AG, in Wädenswil, CHE-323.257.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746910).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanger, Peter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wanger, Sarah, von Wädenswil, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5043698, Registre du commerce Zurich, (20)
Recowa Bau GmbH, in Winterthur, CH-020.4.026.460-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 21.02.2003, S. 18, Publ. 872706). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegelbach, Peter, von Uetikon am See, in Uster, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanger, Peter, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 29'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 29'000.00].
Numéro de publication: 3693648, Registre du commerce Argovie, (400)
Sonotec Schallschutz AG, in Villmergen, CH-400.3.009.277-9, Entwicklung und Herstellung von, Handel mit, Installation, Unterhalt und Montage von Bauelementen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 23.06.2003, S. 2, Publ. 1047010).
Statutenänderung:
11.12.2006.
Zweck neu:
Entwicklung und Herstellung von, Handel mit, Installation, Unterhalt und Montage von Bauelementen, insbesondere im Bereiche Schallschutz, Uebernahme von Vertretungen, Auswertung von Rechten, Konstruktion und technische Beratung in der Anwendung von Schallschutzelementen und im Bereich Solar-Technik und Photovoltaik, Ausführung ausgewählter Schallschutzobjekte als Generalunternehmer;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Beteiligungen halten sowie Wertschriften, Patente, Lizenzen und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Im Zusammenhang mit der Statutenrevision werden die fremdsprachigen Fassungen der Firma 'Sonotec Protection Acoustique SA' und 'Sonotec Noise Protection Ltd' gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanger, Peter, von Baden, in Baden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Martel, Norman, britischer Staatsangehöriger, in Tai Po (Hongkong), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Karl, von Vitznau, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Beat, von Beromünster und Gunzwil, in Gunzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Deuber, Roland, von Horw, in Ennetmoos, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Fredy, von Beromünster und Gunzwil, in Beromünster, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Partner Treuhand AG, Sursee, in Sursee, Revisionsstelle.