Christian Wahli
domicilié à Schliern b. Köniz, de Bolligen Mandats actifs: wahlirüefli Architekten und Raumplaner AG, WA Immo AG Connecté à: Olivier Simon Friedli, Marc Rauscher, Fabio Vescovi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Wahli" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Wahli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Wahli" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Wahli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Wahli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Wahli
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Christian Wahli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Wahli
Numéro de publication: HR02-1005764831, Registre du commerce Berne, (36)
RWR Baulösungen GmbH, in Biel/Bienne, CHE-113.254.355, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874226).
Firma neu:
RWR Baulösungen GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.05.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wahli, Christian, von Bolligen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüefli, Jürg, von Lengnau (BE), in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rauscher, Marc, von Stein am Rhein, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wahli, Gisèle, von Bolligen, in Gletterens, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005502536, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Berner Heimatschutz, in Bern, CHE-112.139.929, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Jakob, von Sumiswald, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wahli, Christian, von Bolligen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Martin, von Zürich, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giraudi Lerch, Carole, von Murgenthal, in Nidau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gsteiger, Martin, von Grindelwald, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Peter, von Bleienbach, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler-Alder, Heidi, von Glarus Süd, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004492152, Registre du commerce Berne, (36)
WA Immo AG, in Köniz, CHE-102.492.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3707451).
Domizil neu:
Muhlernstrasse 210, 3098 Schliern b. Köniz. Gemäss Erklärung vom 01.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urfer Treuhand AG (CHE-107.808.469), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wahli, Christian, von Bolligen, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kehrsatz, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Wahli, Martin, von Bolligen, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kehrsatz, Mitglied, mit Einzelunterschrift].