Yves von Wartburg
domicilié à Hitzkirch, de Basel Mandats actifs: InfoSoft Systems AG Connecté à: Christoph Heimgartner, Dean Patrick Marti, Markus Hermann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves von Wartburg" à jour.Vous suivez maintenant "Yves von Wartburg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves von Wartburg" à jour.Vous suivez maintenant "Yves von Wartburg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Yves von Wartburg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Yves von Wartburg
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Yves von Wartburg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Yves von Wartburg
Numéro de publication: HR02-1005721453, Registre du commerce Lucerne, (100)
InfoSoft Systems AG, in Luzern, CHE-105.591.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005663137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Walter, von Luzern und Dottikon, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alpina Treuhand AG (CHE-106.904.389), in Hergiswil (NW), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Dean, von Sumiswald, in Hüttikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jossen, Daniel, von Naters, in Zofingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumeler, Remo, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hermann, Markus, von Stansstad, in Rothenburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lörch, Herbert, von Triengen, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Wartburg, Yves, von Basel, in Hitzkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004850709, Registre du commerce Lucerne, (100)
INFOSOFT systems GmbH, in Luzern, CHE-105.591.141, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2019, Publ. 1004576841).
Statutenänderung:
18.02.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.02.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 787'344.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 683'002.34 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die beiden Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
InfoSoft Systems AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 70'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Mit Erklärung vom 18.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Walter, von Luzern und Dottikon, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lörch, Herbert, von Triengen, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Wartburg, Yves, von Basel, in Hitzkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004535572, Registre du commerce Lucerne, (100)
INFOSOFT systems GmbH, in Luzern, CHE-105.591.141, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wartburg, Yves, von Basel, in Hitzkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.