Werner von Siebenthal
domicilié à Saanenmöser, de Saanen Mandats actifs: Architekturbüro Werner von Siebenthal Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner von Siebenthal" à jour.Vous suivez maintenant "Werner von Siebenthal".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner von Siebenthal" à jour.Vous suivez maintenant "Werner von Siebenthal".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Werner von Siebenthal
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Werner von Siebenthal
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Werner von Siebenthal
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Werner von Siebenthal
Numéro de publication: 2060578, Registre du commerce Berne, (36)
Baugenossenschaft Dorfplatz Saanenmöser, in Saanen, Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.1999, S. 266).
Domizil neu:
Chalet Birke, 3777 Saanenmöser.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Siebenthal, Werner, von Saanen, in Saanenmöser (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziörjen, Elisabeth, von Zweisimmen, in Neerach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1239108, Registre du commerce Berne, (36)
Kunsteishalle Gstaad, in Gstaad (Gde. Saanen), Genossenschaft (SHAB Nr. 210 vom 10.09.1986, S. 3502).
Domizil neu:
c/o Hans-Peter Schwenter, Post, 3778 Schönried.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Herbert, von Rohrbach, in Saanenmöser (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neracher, Katharina, von Würenlos, in Lauenen, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberg, Paul, von Uebeschi, in Feutersoey (Gsteig), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Karl, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Zweisimmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Martin, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sumi, Emil, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehrli, Heinz, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Karnusian, Stefan, von Unterseen, in Saanenmöser (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwenter, Hans-Peter, von Saanen, in Schönried (Saanen), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Beat, von Uetikon am See, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müllener, Armin, von Saanen, in Saanen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Siebenthal, Werner, von Saanen, in Saanenmöser (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Berne, (36)
Baugenossenschaft Dorfplatz Saanenmöser, in Saanen, c/o Werner von Siebenthal, Bergmattenstrasse, 3777 Saanenmöser, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.09.1998, 29.12.1998.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt die kostengünstige und nicht gewinnorientierte Erstellung von 2 Wohnhäusern sowie 1 Wohn- und Geschäftshaus mit unterirdischer Einstellhalle auf Saanen-Gbbl. Nr.6089 und den Verkauf an Genossenschafter und ev. an weiteres Publikum sowie die Erstellung und den Betrieb einer kombinierten Tennisanlage und einer Eisenbahn auf Saanen-Gbb. Nr.6090.
Anteilscheine:
nom.CHF500.
Haftung/Nachschusspflicht:
Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen;
jede persönliche Haftbarkeit und jede Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen.
Pflichten:
Erwerb von mind. 1 Anteilschein zu nom. CHF500.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
von Siebenthal, Werner, von Saanen, in Saanenmöser (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehren-Kübli, Yvonne, von Saanen, in Saanenmöser (Saanen), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident;
Rubli, Hanspeter, von Basel, in Bern, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident.