Werner Johann von Rotz
domicilié à Stansstad, de Kerns Mandats actifs: Helio Swiss GmbH, von Rotz Holzbau AG Connecté à: Peter Ernst Christen-Vollmar, Markus Josef Odermatt, Josef von Rotz jun. Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Johann von Rotz" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Johann von Rotz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Johann von Rotz" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Johann von Rotz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Werner Johann von Rotz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Werner Johann von Rotz
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Personnes privées avec le nom Werner Johann von Rotz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Werner Johann von Rotz
Numéro de publication: HR02-1005397500, Registre du commerce Nidwald, (150)
Helio Swiss GmbH, in Stansstad, CHE-196.170.655, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, S.0, Publ. 6918206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FoturSol AG (CH-150.3.003.103-9), in Stansstad, Gesellschafterin, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Coenders, Arno, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Peter, von Oberdorf (NW), in Stansstad, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Odermatt, Markus, von Dallenwil, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
von Rotz, Werner Johann, von Kerns, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6918206, Registre du commerce Nidwald, (150)
Helio Swiss GmbH, in Stansstad, CH-150.4.003.636-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2011, Publ. 6259278).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Peter, von Oberdorf NW, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Odermatt, Markus, von Dallenwil, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
von Rotz, Werner Johann, von Kerns, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
FoturSol AG (CH-150.3.003.103-9), in Stansstad, Gesellschafterin, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6439046, Registre du commerce Nidwald, (150)
LIS Nidwalden AG, in Stans, CH-150.3.002.073-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, Publ. 6342428).
Statutenänderung:
24.11.2011.
Firma neu:
GIS Daten AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Aufbau, Betrieb und Unterhalt eines geografischen Informationssystems für die Kantone Obwalden und Nidwalden auf der Grundlage der Daten der amtlichen Vermessung. Die Gesellschaft kann hierzu Daten erfassen, übernehmen, verwalten, nachführen und an Dritte abgeben, Telekommunikationsnetze aufbauen und betreiben, Hard- und Software beschaffen, vermieten und verkaufen sowie Dritte in allen Belangen bezüglich raumbezogener Informationssysteme beraten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rotz, Werner, von Kerns, in Stansstad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleiker, Niklaus, von Nesslau-Krummenau, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flury, Stephan, von Riedholz, in Ennetmoos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kappeler, Thomas, von Zürich, in Sarnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.