Dipl. Ing. Hans-Jürgen Vetter
domicilié à Stein am Rhein, de Allemagne Mandats actifs: Immfin AG, WST Tragwerke GmbH et plus Connecté à: Simon Julien Raphaël Carrard Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dipl. Ing. Hans-Jürgen Vetter" à jour.Vous suivez maintenant "Dipl. Ing. Hans-Jürgen Vetter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dipl. Ing. Hans-Jürgen Vetter" à jour.Vous suivez maintenant "Dipl. Ing. Hans-Jürgen Vetter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans-Jürgen Vetter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans-Jürgen Vetter
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce avec machines
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Hans-Jürgen Vetter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans-Jürgen Vetter
Numéro de publication: 3752403, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Immfin AG, in Schaffhausen, CHE-109.875.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2015, Publ. 2496137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quiblier, Jürg, von Schaffhausen, in Feuerthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Stein am Rhein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Carrard, Simon Julien Raphaël, genannt Julien, von Poliez-Pittet und Vevey, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Carrard, Simon Julien Raphaël, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2496137, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Immfin AG, in Schaffhausen, CHE-109.875.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1041391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spengler, Franz, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2442217, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
GMDG Internet GmbH, in Schaffhausen, CHE-402.407.260, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1876727).
Statutenänderung:
20.10.2015.
Firma neu:
WST Tragwerke GmbH.
Domizil neu:
Winkelriedstrasse 82, 8203 Schaffhausen.
Zweck neu:
Der Geschäftszweck ist die Entwicklung und der Vertrieb von Hybrid-Trägersystemen und Systemzubehör für die Bauindustrie und das Handwerk, die Entwicklung und der Vertrieb der zugehörigen Produktionsmaschinen und Produktionsanlagen, die Entwicklung und der Vertrieb von Standartlösungen und Baukastensystemen aus Hybrid-Tragwerken, der Handel mit Baustoffen aller Art, Im- und Export, Übernahme von Transport- und Logistikdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Vinkulierung neu:
[gestrichen: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UWplus GmbH (CHE-116.334.080), in Dachsen, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00;
Wickli, Ulrich, von Nesslau, in Dachsen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Porthaus GmbH (CHE-113.412.499), in Schaffhausen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vetter, Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Stein am Rhein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.