Tiziana Jennifer Ventre
domicilié à Bubikon, de Quarten et Italien Mandats actifs: RISTRESSO AG, Pancratium GmbH Connecté à: Saskia Mikkonen, Michele Ventre, Adriano Tullio Pennaforte Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tiziana Jennifer Ventre" à jour.Vous suivez maintenant "Tiziana Jennifer Ventre".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tiziana Jennifer Ventre" à jour.Vous suivez maintenant "Tiziana Jennifer Ventre".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tiziana Jennifer Ventre
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tiziana Jennifer Ventre
Commerce de produits alimentaires
Placement de travailleurs intérimaires
Commerce de produits alimentaires
Placement de travailleurs intérimaires
Personnes privées avec le nom Tiziana Jennifer Ventre
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tiziana Jennifer Ventre
Numéro de publication: HR02-1006135144, Registre du commerce Zurich
RISTRESSO AG, in Zürich, CHE-253.446.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2024, Publ. 1005961731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mikkonen, Saskia, finnische Staatsangehörige, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ventre, Tiziana, von Quarten, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pennaforte, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006064459, Registre du commerce Zurich, (20)
cmv group ag, in Zürich, CHE-114.521.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2024, Publ. 1005973400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ventre, Tiziana Jennifer, von Quarten, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pennaforte, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005973400, Registre du commerce Zurich, (20)
cmv group holding ag, in Zürich, CHE-114.521.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864080).
Statutenänderung:
31.01.2024.
Firma neu:
cmv group ag.
Zweck neu:
Der Gesellschaft bezweckt der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im Finanz- und Vermögensverwaltungs-, Immobilien-, Gastronomie-, Tourismus-, Versicherungs- und Beratungsbereich und damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Verwertung und Verwaltung von Patenten, Lizenzen, Konzessionen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pennaforte, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ventre, Tiziana Jennifer, von Quarten, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.