Eleftherios Tzinoglou
domicilié à Dulliken, de Grèce Mandats actifs: Fux Finanz GmbH, Fux Finanz Holding AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eleftherios Tzinoglou" à jour.Vous suivez maintenant "Eleftherios Tzinoglou".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eleftherios Tzinoglou" à jour.Vous suivez maintenant "Eleftherios Tzinoglou".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Eleftherios Tzinoglou
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Eleftherios Tzinoglou
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Eleftherios Tzinoglou
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Eleftherios Tzinoglou
Numéro de publication: HR02-1005470741, Registre du commerce Lucerne, (100)
be-insured ag, in Emmen, CHE-183.308.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2020, Publ. 1004878384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tzinoglou, Anastasios, griechischer Staatsangehöriger, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tzinoglou, Eleftherios, griechischer Staatsangehöriger, in Dulliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005470746, Registre du commerce Lucerne, (100)
Fux Finanz GmbH, in Emmen, CHE-186.414.979, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004931762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tzinoglou, Anastasios, griechischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
be-insured ag (CHE-183.308.128), in Emmen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tzinoglou, Eleftherios, griechischer Staatsangehöriger, in Dulliken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005461102, Registre du commerce Zurich, (20)
Fux Finanz Invest GmbH, bisher in Emmen, CHE-212.937.498, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005186960).
Statutenänderung:
13.04.2022.
Firma neu:
Skinfinity Aesthetics GmbH.
Sitz neu:
Bäretswil.
Domizil neu:
Adetswilerstrasse 34, 8345 Adetswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Behandlungen im Bereich ästhetische und plastische Chirurgie;
ästhetische Medizin;
ästhetische Körper- und Gesichtsbehandlungen;
Körper- und Schönheitspflege;
kosmetische Behandlungen;
Herstellung, An- und Verkauf, Handel sowie Vertrieb von und mit Kosmetika und Körperpflegeprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tzinoglou, Anastasios, griechischer Staatsangehöriger, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tzinoglou, Eleftherios, griechischer Staatsangehöriger, in Dulliken, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adalouzidou, Athanasia, griechische Staatsangehörige, in Bäretswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Giannakelos, Panagiotis, griechischer Staatsangehöriger, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.