Nunzio Tosto
domicilié à Wetzikon, de Weisslingen Mandats actifs: binder SWISS AG Connecté à: Vanessa Tischhauser, Peter Kilchenmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nunzio Tosto" à jour.Vous suivez maintenant "Nunzio Tosto".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Nunzio Tosto" à jour.Vous suivez maintenant "Nunzio Tosto".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Nunzio Tosto
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Nunzio Tosto
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Nunzio Tosto
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Nunzio Tosto
Numéro de publication: HR02-1005502284, Registre du commerce Zurich, (20)
binder SWISS AG, in Lindau, CHE-421.644.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2019, Publ. 1004748741).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tischhauser, Vanessa, von Grabs, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tosto, Nunzio, von Weisslingen, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004734438, Registre du commerce Zurich, (20)
Compona AG, in Fehraltorf, CHE-107.957.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4448974).
Statutenänderung:
01.10.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf sowie die Fertigung von elektrischen und elektronischen Bauteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morell, Riet, von Ardez, in Bäretswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tosto, Nunzio, italienischer Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünner, Marcel, von Langrickenbach, in Münsterlingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1619237, Registre du commerce Zurich, (20)
Compona AG, in Fehraltorf, CHE-107.957.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2013, Publ. 1173227).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-106.837.971), in Schübelbach, Revisionsstelle [bisher: KMU (Klein- und Mittelunternehmen) Treuhand und Revisions AG (CH-217.0.138.672-1)];
Tosto, Nunzio, italienischer Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].