Michael Tille
domicilié à Lignières, de Dintikon Mandats actifs: GNIS GmbH Connecté à: Sofia Narvaez Paredes Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Tille" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Tille".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Tille" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Tille".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michael Tille
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michael Tille
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Michael Tille
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michael Tille
Numéro de publication: HR02-1004578336, Registre du commerce Argovie, (400)
GNIS GmbH, in Kallern, CHE-250.996.361, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3720557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Konrad, Herbert, von Auw, in Kallern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tille, Michael, von Dintikon, in Lignières, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Dintikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Narvaez Parades, Sofia, nicaraguanische Staatsangehörige, in Lignières, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3720557, Registre du commerce Argovie, (400)
GNIS GmbH, in Kallern, CHE-250.996.361, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1203311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dos Santos Carneiro, Darlene, brasilianische Staatsangehörige, in Dintikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tille, Michael, von Dintikon, in Dintikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3712895, Registre du commerce Zoug, (170)
Tille & Partner Consulting GmbH, in Zug, CHE-111.988.943, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2014, Publ. 1661377).
Firma neu:
Tille & Partner Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.08.2017 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Michael Tille, Föhrenweg 21, 5606 Dintikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tille, Michael, von Dintikon, in Dintikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].