Bruno Thomann
domicilié à Brügg, de Walterswil (BE) Mandats actifs: swiss dispensing ag Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bruno Thomann" à jour.Vous suivez maintenant "Bruno Thomann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bruno Thomann" à jour.Vous suivez maintenant "Bruno Thomann".
|
|
Dr. Bruno Thomann
domicilié à Weinfelden, de Zürich et Meiringen Mandats actifs: ipsyt GmbH in Liquidation, zitlose Verlag KLG Connecté à: Esther Huser Thomann, Esther Huser Thomann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Bruno Thomann" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Bruno Thomann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Bruno Thomann" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Bruno Thomann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bruno Thomann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bruno Thomann
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autre services dans l'éducation
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autre services dans l'éducation
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Personnes privées avec le nom Bruno Thomann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bruno Thomann
Numéro de publication: HR02-1005877956, Registre du commerce Zurich, (20)
ipsyt GmbH, in Zürich, CHE-112.530.251, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2009, S.27, Publ. 5338030).
Firma neu:
ipsyt GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Bruno Thomann, Untere Bühlstrasse 14, 8570 Weinfelden. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Bruno, von Zürich und Meiringen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1728487, Registre du commerce Argovie, (400)
Wohnbaugenossenschaft im Zentrum, in Wallbach, CHE-115.962.724, Genossenschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1041213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berner, Rudolf, von Unterkulm, in Wallbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomann, Bruno, von Wallbach, in Wallbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bugmann, Margrit, von Döttingen, in Wallbach, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jegge, Roland, von Eiken, in Wallbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Beat, von Schwyz, in Wallbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmermann-Born, Verena, von Tägerig, in Wallbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1421607, Registre du commerce Berne, (36)
swiss dispensing ag (swiss dispensing sa) (swiss dispensing ltd), in Lyss, CHE-304.243.448, Industriering 43, 3250 Lyss, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2014.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Entwickeln, Produzieren, Vertreiben und der Handel mit Gütern und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Dosiertechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Thomann, Bruno, von Walterswil BE, in Brügg bei Biel (Brügg), Mitglied, mit Einzelunterschrift.