Christian Theuvenat
domicilié à Porrentruy, de Lugnez Mandats actifs: Sports-Loisirs Sàrl Connecté à: Marjorie Giliane Theuvenat Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Theuvenat" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Theuvenat".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Theuvenat" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Theuvenat".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Theuvenat
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Theuvenat
Commerce de détail de produits des loisirs
Commerce de détail de produits des loisirs
Personnes privées avec le nom Christian Theuvenat
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Theuvenat
Numéro de publication: HR02-1005614687, Registre du commerce Jura, (670)
Sports-Loisirs Sàrl, à Porrentruy, CHE-104.494.506, société à responsabilité limitée (No. FOSC 172 du 04.09.2020, Publ. 1004972592).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Wirth, Walter Anton, de Ursenbach, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Theuvenat, Christian, de Lugnez, à Porrentruy, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 10'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.00];
Theuvenat, Marjorie Giliane, de Lugnez, à Porrentruy, avec procuration individuelle.
Numéro de publication: HR02-1004845111, Registre du commerce Jura, (670)
Sports-Loisirs Sàrl, à Porrentruy, CHE-104.494.506, société à responsabilité limitée (No. FOSC 169 du 01.09.2010, p.10, Publ. 5794520).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Theuvenat, Pascal, de Lugnez, à Porrentruy, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Theuvenat, Christian, de Lugnez, à Porrentruy, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature collective à deux];
Wirth, Walter Anton, de Ursenbach, à Porrentruy, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.00.
Numéro de publication: 5794520, Registre du commerce Jura, (670)
Sports-Loisirs Sàrl, à Porrentruy, CH-677.4.000.857-3, Société à responsabilité limitée (FOSC no 74 du 20.04.1998, p. 2649). Selon déclaration des gérants du 25 août 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Inscription ou modification de personnes:
Theuvenat, Christian, de Lugnez, à Porrentruy, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: à Cornol, associé et gérant].