Charles Teissonnière
domicilié à Oberrohrdorf, de France Mandats actifs: HC Hermitage Consulting GmbH Connecté à: Philippe Teissonnière Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Charles Teissonnière" à jour.Vous suivez maintenant "Charles Teissonnière".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Charles Teissonnière" à jour.Vous suivez maintenant "Charles Teissonnière".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Charles Teissonnière
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Charles Teissonnière
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Charles Teissonnière
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Charles Teissonnière
Numéro de publication: 1242773, Registre du commerce Argovie, (400)
HC Hermitage Consulting GmbH, in Oberrohrdorf, CHE-299.488.686, Grabenmattstrasse 31, 5452 Oberrohrdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2013.
Zweck:
Erbringung von Beratungs- und Management-Dienstleistungen für Risk- und Projektmanagement im Anlagebau, Kundendienst sowie Intralogistik;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 30.11.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Teissonnière, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Oberrohrdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Teissonnière, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Stetten AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Numéro de publication: 4631604, Registre du commerce Argovie, (400)
Swisslog AG, in Buchs AG, CH-400.3.000.042-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2007, S. 2, Publ. 4127042).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teissonnière, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Francis, von Baden, in Gretzenbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyn, Christoph, von Zürich und Beringen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2605766, Registre du commerce Argovie, (400)
Swisslog AG, in Buchs AG, CH-400.3.000.042-4, Planung und Realisierung von Automatisierungsprojekten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2004, S. 2, Publ. 2290924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Myohl, Rudolf, von St. Gallen, in Muhen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teissonnière, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Stetten AG, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Kramer, René, von Winterthur, in Berg am Irchel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor].