Yannic Sturzenegger
domicilié à Hittnau, de Hittnau Mandats actifs: Kielholz + Stäheli AG Connecté à: Marcel Kielholz, Rolf Josef Stäheli, Erika Kielholz-Kamer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yannic Sturzenegger" à jour.Vous suivez maintenant "Yannic Sturzenegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yannic Sturzenegger" à jour.Vous suivez maintenant "Yannic Sturzenegger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Yannic Sturzenegger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Yannic Sturzenegger
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Yannic Sturzenegger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Yannic Sturzenegger
Numéro de publication: HR02-1005817764, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Kielholz + Stäheli AG, in Eschlikon, CHE-107.090.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813783).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Remo, von Zuzwil (SG), in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Michael, von Ehrendingen, in Oberwangen TG (Fischingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noti, Rolf Franz, von Grengiols, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Yannic, von Hittnau, in Hittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1327607, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Stage Sound GmbH, in Siblingen, CHE-112.332.426, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 21, Publ. 4788484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Yannick, von Reute AR, in Siblingen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Udo, von Siblingen, in Siblingen, Vorsitzender Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 155 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vögeli, Cedric, von Gächlingen, in Neunkirch, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 4788484, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Stage Sound GmbH, in Siblingen, CH-290.4.015.095-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2005, S. 12, Publ. 2819068).
Statutenänderung:
04.12.2008.
Statutarische Nebenleistungspflichten neu:
Nebenleistungspflichten laut Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter können formlos erfolgen. Laut Erklärung der Geschäftsführung vom 04.12.2008 untersteht die Gesellschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Udo, von Siblingen, in Siblingen, Vorsitzender Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00];
Vögeli, Cedric, von Gächlingen, in Neunkirch, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Sturzenegger, Yannick, von Reute AR, in Siblingen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00.