Andreas Stuber
domicilié à Bern, de Lohn-Ammannsegg et Lüterkofen-Ichertswil Mandats actifs: Lichtweise GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Stuber" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Stuber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Stuber" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Stuber".
|
|
Andreas Stuber
domicilié à Luterbach, de Kyburg-Buchegg Mandats actifs: In Holz Design AG Connecté à: Eva Stuber-Lüthi, Hans-Peter Stuber-Lüthi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Stuber" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Stuber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Stuber" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Stuber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas Stuber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas Stuber
Autres travaux de construction
Fabrication et transformation des produits du bois
Autres travaux de construction
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Andreas Stuber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas Stuber
Numéro de publication: HR02-1005974719, Registre du commerce Berne, (36)
HyppyHosting AG, in Bern, CHE-439.489.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2019, Publ. 1004621429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuber, Andreas, von Lohn-Ammannsegg, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jagsch, Sebastian, österreichischer Staatsangehöriger, in Ried im Innkreis (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005838793, Registre du commerce Berne, (36)
Expertflow GmbH, in Bern, CHE-113.962.601, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781252).
Statutenänderung:
10.08.2023.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stuber, Andreas Paul, von Buchegg, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6'300 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00];
Nartey Stuber, Linda Narteky, von Laupersdorf, in Bern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 12'180 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit 20'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00];
Nawaz, Asjad, pakistanischer Staatsangehöriger, in Lahore (PK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2'520 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Numéro de publication: HR02-1005781252, Registre du commerce Berne, (36)
Expertflow GmbH, in Bern, CHE-113.962.601, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2009, S.4, Publ. 5364540).
Statutenänderung:
22.06.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Telecombereich, insbesondere Aufbau von Callcentern. Die Gesellschaft betreibt ferner Handel mit Komponenten und bietet Gesamtlösungen im Telekommunikationsumfeld an. Sie kann zudem alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stuber, Andreas Paul, von Buchegg, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: von Gossliwil, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Nartey Stuber, Linda Narteky, von Laupersdorf, in Bern, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: Nartey Stuber, Linda, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].