Patrik Strazzer
domicilié à Vinelz, de Vinelz Mandats actifs: Meerweg AG, Vimu GmbH et plus Connecté à: Fabian Schneider, Ruth Strazzer-Helfer, Sandra Strazzer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrik Strazzer" à jour.Vous suivez maintenant "Patrik Strazzer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrik Strazzer" à jour.Vous suivez maintenant "Patrik Strazzer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Patrik Strazzer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Patrik Strazzer
Location de biens de consommation
Gestion de fonds
Fabrication de machines-outils
Exploitation des autres institutions financières
Location de biens de consommation
Gestion de fonds
Fabrication de machines-outils
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Patrik Strazzer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Patrik Strazzer
Numéro de publication: HR01-1005873699, Registre du commerce Berne, (36)
Meerweg AG, in Täuffelen, CHE-231.114.379, Leimenstrasse 80, 2575 Täuffelen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.10.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Vermietung, der Verkauf sowie die Reinigung von Mehrweggeschirr jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 130'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 130'000.00.
Aktien:
1'300 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder elektronisch.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schneider, Fabian, von Signau, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Strazzer, Patrik, von Vinelz, in Vinelz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4209483, Registre du commerce Berne, (36)
Vimu GmbH, in Vinelz, CHE-455.469.638, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, Publ. 2715247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strazzer, Sandra, von Lüscherz, in Vinelz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strazzer-Helfer, Ruth, von Lüscherz, in Vinelz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strazzer, Patrik, von Vinelz, in Vinelz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KTSeeland AG (CHE-451.271.971), in Vinelz, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2715247, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'830 vom 23.02.2016Vimu GmbH, in Vinelz, CHE-455.469.638, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2690165).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strazzer, Patrik, von Vinelz, in Vinelz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Lüscherz].