Oliver Spuler
domicilié à Bleiken, de Endingen Mandats actifs: Dista Vertriebs AG, clearcarrep AG et plus Connecté à: Georg Albert Feitknecht, Luciano Paludi, Thomas Urs Huber-Nenniger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Oliver Spuler" à jour.Vous suivez maintenant "Oliver Spuler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Oliver Spuler" à jour.Vous suivez maintenant "Oliver Spuler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Oliver Spuler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Oliver Spuler
Commerce d’accessoires automobiles
Autre services dans l'éducation
Commerce d’accessoires automobiles
Autre services dans l'éducation
Personnes privées avec le nom Oliver Spuler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Oliver Spuler
Numéro de publication: HR02-1004911618, Registre du commerce Berne, (36)
Dista Vertriebs AG, in Burgdorf, CHE-103.029.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2019, Publ. 1004775405).
Statutenänderung:
04.06.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften kaufen oder verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 02.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Martin, von Aarberg, in Kirchberg BE, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
FIGAS Revision AG (CHE-108.336.467), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feitknecht, Georg Albert, von Twann-Tüscherz, in Fribourg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spuler, Oliver, von Endingen, in Bleiken b. Oberdiessbach (Oberdiessbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004502229, Registre du commerce Berne, (36)
clearcarrep AG, in Burgdorf, CHE-103.563.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430395).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meichtry, Ralph, von Guttet-Feschel, in Schindellegi (Feusisberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spuler, Oliver, von Endingen, in Bleiken b. Oberdiessbach (Oberdiessbach), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Elsässer, Michael, von Leuzigen, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Stefan, von Appenzell, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2919299, Registre du commerce Berne, (36)
Liechti AG Carrosseriebedarf, in Burgdorf, CHE-103.563.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2008, Publ. 4293266).
Statutenänderung:
07.06.2016.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Carosseriebedarfs- und anderen Gebrauchsartikeln für das Auto- und das Carosseriegewerbe sowie die Maschinenindustrie. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen oder solche Unternehmen erwerben. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und Liegenschaften kaufen oder verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 07.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FIGAS Revision AG (CH-035.3.004.439-1), in Köniz, Revisionsstelle;
Sidler, Richard W., von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spuler, Oliver, von Endingen, in Bleiken b. Oberdiessbach (Oberdiessbach), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsässer, Michael, von Leuzigen, in Kirchberg BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.