Walter Soppelsa
domicilié à Hurden, de St. Gallen Mandats actifs: Daros Latinamerica AG, Daros AG et plus Connecté à: Christian Paul Gresch, Elisabeth Maria Meyerhans Sarasin, Verena Ulrich et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Soppelsa" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Soppelsa".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Soppelsa" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Soppelsa".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Soppelsa
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Soppelsa
Location de biens de consommation
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des sociétés de participation
Location de biens de consommation
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des sociétés de participation
Personnes privées avec le nom Walter Soppelsa
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Soppelsa
Numéro de publication: HR02-1006059700, Registre du commerce Schwyz, (130)
Daros Latinamerica AG, in Freienbach, CHE-109.087.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406835).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gresch, Christian, von Freienbach, in Einsiedeln, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soppelsa, Walter, von St. Gallen, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005866513, Registre du commerce Schwyz, (130)
Daros AG, in Freienbach, CHE-102.511.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005576909).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soppelsa, Walter, von St. Gallen, in Freienbach, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005716583, Registre du commerce Zoug, (170)
Zeal Fine Art AG, in Zug, CHE-239.585.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2014, S.0, Publ. 1300035).
Statutenänderung:
16.03.2023.
Firma neu:
Zealvest AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Zealvest SA) (Zealvest Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie den Kauf, Verkauf, die Investition sowie Vermittlung von Kunstgegenständen aller Art und die Erbringung von Beratungen in Zusammenhang mit ihrem Zweck. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alex, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soppelsa, Walter, von St. Gallen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.