Stefan Sieveking
domicilié à Diessenhofen, de Diessenhofen Mandats actifs: AMR Schweiz GmbH, K&P DIE BERGFÜHRER GmbH et plus Connecté à: Heinz Suter, Jan Rudolf Kellerhals, Heinz Suter et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Sieveking" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Sieveking".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stefan Sieveking" à jour.Vous suivez maintenant "Stefan Sieveking".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stefan Sieveking
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stefan Sieveking
Exploitation des autres institutions financières
Services sportifs
Gestion d’entreprise et administration
Exploitation des autres institutions financières
Services sportifs
Gestion d’entreprise et administration
Personnes privées avec le nom Stefan Sieveking
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stefan Sieveking
Numéro de publication: HR02-1005924338, Registre du commerce Berne, (36)
KOBLER & PARTNER Management GmbH, in Bern, CHE-485.243.139, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605362).
Statutenänderung:
20.12.2023.
Firma neu:
K&P Management GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuschmid, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
K&P DIE BERGFÜHRER GmbH (CHE-109.276.649), in Bern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: KOBLER & PARTNER DIE BERGFÜHRER GmbH (CHE-109.276.649)];
Sieveking, Stefan, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Suter, Heinz, von Schnottwil, in Konolfingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005924337, Registre du commerce Berne, (36)
KOBLER & PARTNER DIE BERGFÜHRER GmbH, in Bern, CHE-109.276.649, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605361).
Statutenänderung:
20.12.2023.
Firma neu:
K&P DIE BERGFÜHRER GmbH. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobler, Karl, von Oberriet (SG), in Gasel (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Neuschmid, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AMR Schweiz GmbH (CHE-198.313.084), in Bern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sieveking, Stefan, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Suter, Heinz, von Schnottwil, in Konolfingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005924290, Registre du commerce Berne, (36)
AMR Schweiz GmbH, in Bern, CHE-198.313.084, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004585).
Statutenänderung:
20.12.2023.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.11.2017 14 voll liberierte Stammanteile zu CHF 1'000.00 der KOBLER & PARTNER DIE BERGFÜHRER GmbH, in Bern (CHE-109.276.649), zum Preis von CHF 933'000.00.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobler, Karl, von Oberriet (SG), in Gasel (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Neuschmid, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellerhals, Jan Rudolf, von Niederbipp, in Frieswil (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sieveking, Stefan, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Suter, Heinz, von Schnottwil, in Konolfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.